Autorizar afastamento do país de RUBENS LIMA DO MONTE NETO, Pesquisador em Saúde Pública do Instituto René Rachou, SIAPE nº 2183013, com a finalidade de participar do 18º Congresso Internacional de Doenças Infecciosas (ICID), em Buenos Aires, Argentina, no período de 01/03 a 04/03/2018, inclusive trânsito, com ônus limitado, vencimentos mantidos (...
02/07/2018
Dispensar, a pedido, DEBORAH CHRISTINA DA SILVA RIBEIRO, da função comissionada de chefe do Serviço de Farmácia, código FCPE 101.1, n.º 45.0641, do INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA, da Fundação Oswaldo Cruz.
Dispensar, com efeitos retroativos a 29 de janeiro de 2018, SEGEMAR OLIVEIRA MAGALHAES, da Função Gratificada, código FG 2, n.º 45.0381, do INSTITUTO RENÉ RACHOU, da Fundação Oswaldo Cruz.
Designar, ADRIANA RIBEIRO SILVA, para o encargo de substituto eventual de Chefe do Laboratório de Biologia Molecular e Diagnóstico de Doenças Infecciosas, código FCPE 101.1, n.º 45.0215, do INSTITUTO OSWALDO CRUZ, da Fundação Oswaldo Cruz.
Retificar a Portaria n.º 159, publicada no Diário Oficial da União n.º 27, Seção 2, página 44, de 7 de fevereiro de 2018, que dispensou SINEA MENDES DE ANDRADE da Função Gratificada, FG 2, n.º 45.0583, do INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, da Fundação Oswaldo Cruz., onde se lê: "Dispensar SINEA MENDES DE ANDRADE da Função...
Retificar a Portaria n.º 157, publicada no Diário Oficial da União n.º 27, Seção 2, página 44, de 7 de fevereiro de 2018, que exonerou SHIRLEY MENDES GUIMARAES TRAJANO DE SA do Cargo Comissionado, DAS 101.2, n.º 45.0568, do INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FÁRMACOS, da Fundação Oswaldo Cruz., onde se lê: "Exonerar SHIRLEY MENDES GUIMARAES TRAJANO DE SA...
Dispensar, RAFAELA DOS SANTOS FACCHETTI VINHAES ASSUMPCAO, com efeitos retroativos a 08 de fevereiro 2018, do encargo de substituto eventual da Função Gratificada, código FG 3, n.º 45.0456, da ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA, da Fundação Oswaldo Cruz.
Tornar sem efeito a Portaria nº 176, publicada no Diário Oficial da União nº 29, de 9/2/2018, Seção 2 - Pág. 59, que dispensou, RAFAELA DOS SANTOS FACCHETTI VINHAES ASSUMPCAO da Função Gratificada, código FG 3, n.º 45.0456, da ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA, da Fundação Oswaldo Cruz.
Designar, DIANA DOMINGUES DA CAMARA GRACA, para a função comissionada de chefe do Serviço de Farmácia, código FCPE 101.1, n.º 45.0641, do INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA, da Fundação Oswaldo Cruz.
Designar, ROSELI DA FONSECA ROCHA, para a função comissionada de chefe do Serviço Social, código FCPE 101.1, n.º 45.0643, do INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA, da Fundação Oswaldo Cruz.
Designar, DOLORES LIMA DA COSTA VIDAL, para o encargo de substituto eventual de Chefe do Serviço Social, código FCPE 101.1, n.º 45.0643, do INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA, da Fundação Oswaldo Cruz.
Dispensar, ROSELI DA FONSECA ROCHA, do encargo de substituto eventual de Chefe do Serviço Social, código FCPE 101.1, n.º 45.0643, da INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA da Fundação Oswaldo Cruz.
Dispensar, DOLORES LIMA DA COSTA VIDAL, da função comissionada de chefe do Serviço Social, código FCPE 101.1, n.º 45.0643, do INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FERNANDES FIGUEIRA, da Fundação Oswaldo Cruz.
Nomear, CELIA REGINA SARMENTO CAMARA DA SILVA, para o cargo em comissão de Chefe do Serviço Gerais e Protocolo, código DAS 101.1, n.º 45.0602, do INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, da Fundação Oswaldo Cruz.
Exonerar, MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA JUSTINO, do cargo em comissão de chefe do Serviço Gerais e Protocolo, código DAS 101.1, n.º 45.0602, do INSTITUTO NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE EM SAÚDE, da Fundação Oswaldo Cruz.